TRAINER
Peter Zeidler - Schweiz - seit dem 03. Juni 2024
KAPITÄN
Anthony Losilla - Frankreich - Im Verein seit 2014
KADER
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Status |
TOR | ||||
27 | Drewes, Patrick | Deutschland | 31 (04.02.1993) | Karlsruher SC, Ablöse: ?? |
34 | Grave, Paul | Deutschland | 23 (10.04.2001) | Wuppertaler SV, Leihende zum 30.06.2024 |
1 | Horn, Timo | Deutschland | 31 (12.05.1993) | vertragslos, zuvor RB Salzburg |
ABWEHR | ||||
5 | Bernardo, Fernandes da Silva Junior | Brasilien | 29 (14.05.1995) | |
2 | Gamboa, Cristian | Costa Rica | 34 (24.10.1989) | |
41 | Loosli, Noah | Schweiz | 27 (23.01.1997) | |
4 | Mašović, Erhan | Serbien | 25 (22.11.1998) | |
13 | Medic, Jakov | Kroatien | 25 (07.09.1998) | Ajax Amsterdam, Leihe bis 30.06.2024 mit KO |
14 | Oermann, Tim | Deutschland | 20 (30.04.2001) | |
20 | Ordets, Ivan | Ukraine | 32 (08.07.1992) | |
15 | Passlack, Felix | Deutschland | 26 (29.05.1998) | |
25 | Tolba, Mohammed | Deutschland | 20 (19.07.2004) | |
32 | Wittek, Maximillian | Deutschland | 28 (21.08.1995) | |
MITTELFELD | ||||
19 | Bero, Matus | Slowakei | 28 (06.09.1995) | |
7 | Daschner, Lukas | Deutschland | 25 (01.10.1998) | |
10 | de Wit, Dani | Niederlande | 26 (28.01.1998) | AZ Alkmaar, ablösefrei |
17 | Elezi, Agon | Nordmazedionien | 23 (01.03.2001) | |
16 | Jahn, Niklas | Deutschland | 20 (26.07.2004) | 1. FC Nürnberg II, ablösefrei |
28 | Koerdt, Lennart | Deutschland | 19 (07.01.2005) | eigene U19 |
11 | Kwarteng, Moritz Broni | Deutschland | 26 (28.04.1998) | |
8 | Losilla, Anthony | Frankreich | 38 (10.03.1986) | |
23 | Miyoshi, Koji | Japan | 27 (26.03.1997) | Birmingham City, Ablöse: ?? |
24 | Pannewig, Mats | Deutschland | 19 (28.10.2004) | SC Wiedenbrück, Leihende 30.06.2024 |
6 | Sissoko, Ibrahima | Mali (Frankreich) | 26 (27.10.1997) | RC Strassbourg Alsace, ablösefrei |
ANGRIFF | ||||
22 | Baldè, Aliou | Guinea (Senegal) | 21 (12.12.2002) | OGC Nizza, Leihe bis 30.06.2025 mit KO |
18 | Bamba, Samuel | Deutschland | 22 (23.09.2000) | Bor. Dortmund II, ablösefrei |
9 | Boadu, Myron | Niederlande | 23 (14.01.2001) | AS Monaco, Leihe bis 30.06.2025 mit hoher KO |
29 | Broschinski, Moritz | Deutschland | 22 (23.09.2000) | |
33 | Hofmann, Philipp | Deutschland | 30 (30.03.1993) | |
21 | Holtmann, Gerrit | Deutschland | 29 (25.03.1995) | SV Darmstadt 98, Leihende 30.06.2024 |
Abgänge | ||||
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Status |
21 | Esser, Michael | Deutschland | 36 (22.11.1987) | Karriereende, Torwarttrainer eigene U19 |
16 | Luthe, Andreas | Deutschland | 37 (10.03.1987) | Karriereende |
1 | Riemann, Manuel | Deutschland | 35 (09.09.1988) | nicht mehr berücksichtigt |
3 | Danilo, Soares | Brasilien | 32 (29.10.1991) | 1. FC Nürnberg, ablösefrei |
30 | Römling, Moritz | Deutschland | 23 (30.04.2001) | Vertragsende, SV Kapfenberg/AUT |
31 | Schlotterbeck, Keven | Deutschland | 27 (28.04.1997) | Leihende 30.06.2024, SC Freiburg jetzt FC Augsburg |
22 | Antwi-Adjei, Christopher | Ghana | 29 (07.02.1994) | Vertragsende, unbekannt |
11 | Asano, Takuma | Japan | 28 (10.11.1994) | Vertragsende, RCD Mallorca/ESP |
10 | Förster, Philipp | Deutschland | 28 (04.02.1995) | Vertragsende, unbekannt |
6 | Osterhage, Patrick | Deutschland | 23 (01.02.2000) | SC Freiburg, Ablöse: 4,8 Mio € |
7 | Stöger, Kevin | Österreich | 29 (27.08.1993) | Vertragsende, Bor. Mönchengladbach |
9 | Paciencia, Goncalo | Portugal | 29 (01.08.1994) | Leihende 30.06.2024, Celta Vigo/ESP |
(47) | Osei-Tutu, Jordi | England | 25 (02.10.1998) | PAS Ioannina/GRE, Leihende 30.06.2024 Bolton Wanderers/ENG, Ablöse: ?? |
Verliehen | ||||
23 | Thiede, Niclas | Deutschland | 25 (14.04.1999) | Leihe zum SSV Ulm 1846, bis 30.06.2025 mit Option ggf. bis 30.06.2026 |